Certidão de JCR, elencando as cadeiras que o titular ocupou e a data de exoneração das mesmas como prof. Da Escola Politecnica da Universidade Technica Federal. Rio de Janeiro, 25.10.1934. Ass.: Vera(?) Maria Guerra / Carlos Luiz de Andrade Neves. 1p. (impr.dat.c/tb)
Carteira profissional de JCR, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Architectura, constando o título de Engenharia Civil diplomado pela Escola Polytechnica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 23.11.1934. Ass.: ( __ ). Presidente do Conselho Regional / Joaquim da Costa Ribeiro. 1p. (impr.dat.)
Carteira de identidade funcional de JCR, emitida pela Prefeitura do Districto Federal, constando o cargo e a repartição do titular. S.l. 03.07.1935. Ass.: Joaquim da Costa Ribeiro. 1p. (impr.dat.c/tb.)
Carteira de identidade funcional de JCR emitida pelo Conselho Nacional de Pesquisas. S.l. 15.12.1953. Ass.: Ivany Ribeiro / Alvaro Alberto. 2p. (impr.dat.).
Pequena caderneta contendo endereços, nomes e telefones de cientistas e outras pessoas, relação de despesas, bibliografias e anotações gerais. S.l. S.d. 46p. (ms)
Caderneta escolar de JCR, Externato e Semi-Internato S. Ignácio, constando médias obtidas e anotações referentes a vida escolar do titular. S.l. 1919 S.ass. 21p. (impr. e ms.)
Conta de cheques (caderneta) da Caixa Econômica Federal do R.J., pertencente a JCR, contendo um lançamento de cheque. S.l. S.d. S.ass. 46p. (impr.e ms.)