Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-46 Item [1981]-11-04 Parte de Ayda Ignez Arruda Professores fazem duas exigências na Unicamp. S.l.: s.n, 4 nov. [1981?]. Educação, p.15. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-49 Item 1981-10-31 Parte de Ayda Ignez Arruda Reitor da Unicamp decide pedir nomes para as diretorias; O comunicado do reitor. S.l.: s.n., 31 out. 1981. p.11. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-50 Item 1981-11-27 Parte de Ayda Ignez Arruda Reitor não cede na Unicamp e o impasse continua. S.l.: s.n., 27 nov. 1981. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-55 Item 1981-11-08 Parte de Ayda Ignez Arruda RIPPER FILHO, José Ellis. Legalidade junto com competência. S.l: s.n., 8 nov. 1981. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-56 Item [1981]-11-29 Parte de Ayda Ignez Arruda SANTOS, Paulo de Tarso. A Unicamp e a subversão autoritária. [S.l.: s.n.], 29 nov. [1981?]. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-5 Item [1981]-10-28 Parte de Ayda Ignez Arruda Assalto (atrapalhado) à Unicamp. S.l.: s.n., 28 out. [1981?]. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-10 Item [1981]-11-10 Parte de Ayda Ignez Arruda Comissão de negociações faz segredo. S.l.: s.n., 10 nov. [1981?]. Educação, p.14. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-11 Item [1981]-11-4 Parte de Ayda Ignez Arruda Comunidade decide na Engenharia. S.l.: s.n, 4 nov. [1981?]. Educação, p.15. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-20 Item [1981]-11-05 Parte de Ayda Ignez Arruda Exigências são entregues à reitoria da Unicamp. S.l.: s.n., 5 nov. [1981?]. Educação, p.15. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-27 Item [1981-11-11] Parte de Ayda Ignez Arruda Juiz manda reconduzir ao cargo diretor da Unicamp. S.l.: s.n., [11 nov. 1981?]. Ayda Ignez Arruda