Curriculum Vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv Series 1976-1982 Parte de Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-5 Item 1976-01-06 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em espanhol, de Marc Krasner. Paris, 06 jan. 1976. S.ass. 1p. dat. cópia Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-8 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Robert K. Meyer. S.l. S.d. S.ass. 1p. dat. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-10 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Charles C. Pinter. S.l. S.d. S.ass. 3p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-13 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Helena Rasiowa. S.l. S.d. S.ass. 2p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-15 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Bruce Irwin Rose. S.l. S.d. S.ass. 2p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-21 Item 1982-04-19 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae de Martin Tygel. S.l., 19 abr. 1982. Ass.: Martin Tygel. 8p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-22 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em espanhol, de Jaime Alejandro Bohorquez Villamizar. S.l. S.d. S.ass. 2p. dat. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-2 Item 1979-11-10 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Lech Dubikajtis. Katowice, 10 nov. 1979. Ass.: Lech Dubikajtis. 2p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-4 Item 1975-11-24 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês de Jerzy Kotas. Torún, 24 nov. 1975. Ass.: J. Kotas. 2p. dat. cópia Ayda Ignez Arruda