Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-1 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Florencio G. Asenjo. S.l. S.d. S.ass. 4p. dat. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-3 Item [1975] Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em francês, de Roland Fraissé. S.l., [1975]. S.ass. 2p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-6 Item s.d. Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Edgar G.K. Lopes-Escobar. S.l., S.d. S.ass. 3p. dat. cópia. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-18 Item 1981-08 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae de Plinio Stange. Darmstadt, ago. 1981. Ass.: P. Stange. 3p. dat. Ayda Ignez Arruda
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-Cv-19 Item 1977-02-10 Parte de Ayda Ignez Arruda Curriculum vitae, em inglês, de Leslaw Wlodzimierz Szczerba. Opacz, 10 fev. 1977. S.ass. 3p. dat. Ayda Ignez Arruda
Curriculum Vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ LN-IT01 Item 1982-06 Parte de Leopoldo Nachbin Curriculum VitaePublicaçõesDescrição do TrabalhoBiografia
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ JCR-DPP-78 Item 1955-03-11 Parte de Joaquim da Costa Ribeiro 23-11 Curriculum vitae de JCR. S.l. 11.03.1955. S.ass. 7p. (cop.dat.)
Curriculum vitae Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ JCR-DPP-108 Item s.d. Parte de Joaquim da Costa Ribeiro 23-11 Curriculum Vitae de JCR resumido, em inglês. S.l. S.d. S.ass. 1p. (cop.dat.c/tb.)
Curriculum Vitae e Memorial Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AMS-DP-Cvm Subséries Parte de Antônio Mário Sette
Curso de Geometria Descritiva Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ BR SPCLEARQ FMTT-PItm-PItmgd Subséries 1981 Parte de Mario Tourasse Teixeira