Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-41 Item [1981]-11-13 Parte de Ayda Ignez Arruda Para o reitor a Unicamp está "sob judice". S.l.: s.n, 13 nov. [1981?]. Educação, p.23. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-59 Item 1981-10-30 Parte de Ayda Ignez Arruda Sem interventores haverá negociação. S.l.: s.n., 30 out. 1981. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-70 Item [1981]-11-05 Parte de Ayda Ignez Arruda USP decide esta semana. S.l.: s.n., 5 nov. [1981?]. Educação, p.15. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-72 Item [1981]-11-01 Parte de Ayda Ignez Arruda VELTMAN, Igor. Unicamp acha proposta do reitor autoritária. [S.l.: s.n.], 1 nov. [1981?]. 3. caderno, Educação, p.23. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-6 Item 1981-10-30 Parte de Ayda Ignez Arruda Ato público reúne 2 mil em Campinas. S.l.: s.n., 30 out. 1981. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-12 Item 1981-10-31 Parte de Ayda Ignez Arruda Daruge não vai continuar. S.l.: s.n., 31 out. 1981. p.11. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-19 Item [1981]-11-10 Parte de Ayda Ignez Arruda Exigências da Unicamp já estão com o reitor. S.l.: s.n., 10 nov. [1981?]. Educação, p.14. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-46 Item [1981]-11-04 Parte de Ayda Ignez Arruda Professores fazem duas exigências na Unicamp. S.l.: s.n, 4 nov. [1981?]. Educação, p.15. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-49 Item 1981-10-31 Parte de Ayda Ignez Arruda Reitor da Unicamp decide pedir nomes para as diretorias; O comunicado do reitor. S.l.: s.n., 31 out. 1981. p.11. Ayda Ignez Arruda
Reportagem Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-H-50 Item 1981-11-27 Parte de Ayda Ignez Arruda Reitor não cede na Unicamp e o impasse continua. S.l.: s.n., 27 nov. 1981. Ayda Ignez Arruda