Títulos de sócio Adicionar a área de transferência BR SPAEL OB-G.04-s.01-ss.01-0342-0343 Item 01.06.1918, 06.06.1919 Parte de Octavio Brandão Título de sócio da Associação Médico-Cirúrgica de Alagoas, Título de sócio da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro.
Título eleitoral Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ JCR-DPP-96 Item 1958-01-17 Parte de Joaquim da Costa Ribeiro 23-11 Título eleitoral de JCR. S.l. 17.01.1958. Ass.: ( __ ). 2p. (impr.dat.)
Título de quitação Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-AA-Fapesp-3 Item 1982-10-07 Parte de Ayda Ignez Arruda Título de quitação do processo 81/522-4 aprovando contas do auxílio concedido à AIA. Ass.: Rubens Guedes Jordão Ayda Ignez Arruda
Título de quitação Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-AA-Fapesp-DAIA-6 Item 1983-08-17 Parte de Ayda Ignez Arruda Título de quitação do processo 81/543-8. Ass.: Rubens Guedes Jordão, diretor administrativo da Fapesp. Ayda Ignez Arruda
Título de quitação Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ AIA-AA-Fapesp-DLS-5 Item 1978-08-14 Parte de Ayda Ignez Arruda Título de quitação do processo 78/0232. Ass.: Rubens Guedes Jordão, diretor administrativo da Fapesp. Ayda Ignez Arruda
Título de fundo social Adicionar a área de transferência BR SPAEL SBRPI-AS-s.005 Série 1984, 1986 Parte de Sociedade Beneficente Recreativa Princesa Isabel A série reúne certificados de sócios da categoria remido: portadores de títulos remidos negociáveis e transferíveis. Sociedade Beneficente Recreativa Princesa Isabel
[Título de eleitor de BE] Adicionar a área de transferência BR SPCEDAE BE-1-1-00002 Item 18 ago. 1934 Parte de Bernardo Élis Consta assinatura de Bernando Élis.
Título de eleitor Adicionar a área de transferência BR SPAEL OB-G.04-s.01-ss.01-0133-0136 Item [26.11.1946?], 1960, 07.03.1960 Parte de Octavio Brandão Título de eleitor com votações de 1962 a 1978 e Pedido de inscrição como eleitor.
Título de eleitor Adicionar a área de transferência BR SPCLEARQ JCR-DPP-2 Item 1933-03-27 Parte de Joaquim da Costa Ribeiro 23-11 Título de eleitor de JCR. S.l. 27.03.1933. Ass.: Joaquim da Costa Ribeiro. 1p. (impr.ms.)
Tito Livio de Castro. psquiatras brasileiros. Adicionar a área de transferência BR SPAEL AP-F/02060 Item 1961 Parte de Astrojildo Pereira Revista Brasileira de Saude Mental Ed. ,// 30 p. A complementar